Reports for Peter Schär
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Schär
Newest SOGC notifications: Peter Schär
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3170049, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PS Financial Consulting Ltd liab. Co, in Ottenbach, CHE-105.405.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Pedroja, Dr. Graziano, von Brione sopra Minusio, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Peter, von Eriswil, in Ottenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 2680099, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PP Product Placement Ltd, bisher in Zug, CHE-112.514.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975811).
Gründungsstatuten:
07.09.2005.
Statutenänderung:
15.02.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Marc Daetwyler, Ulrich Jucker Daetwyler Rechtsanwälte, Universitätstrasse 87, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Marketingdienstleistungen und Beratungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft ist ferner befugt, sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedroja, Dr., Graziano, von Brione sopra Minusio, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft mbH, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Peter, von Eriswil, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6499838, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SWISS COMPLIANCE SERVICES AG, in Zürich, CH-020.3.033.267-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, S. 0, Publ. 6137318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Peter, von Eriswil, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Doris, von Obfelden, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.