Reports for Michael Schär
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Schär
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Schär
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005805053, Commercial Registry Office Berne, (36)
IB Langenthal AG, in Langenthal, CHE-108.953.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780020).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Michael, von Gondiswil, in Langenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, Regula, von Hasle bei Burgdorf, in Langenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarwangen].
Publication number: HR02-1005717641, Commercial Registry Office Berne, (36)
Museum Langenthal, in Langenthal, CHE-100.194.643, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, Publ. 2796985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rytz, Christoph, von Bern, Brugg und Aarau, in Thunstetten, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Bernhard, von Vordemwald, in Langenthal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott-Stauffer, Helene, genannt Helen, von Zell ZH, in Langenthal, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hanspeter, von Schoren (Langenthal), in Langenthal, Mitglied, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mordasini, Riccardo C., von Onsernone, in Aarwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehrensen, Jana, von Langenthal, in Langenthal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mettler, Paul, von Neckertal, in Langenthal, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hemberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Abt, Jeannette, von Forst-Längenbühl, in Langenthal, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Elisabeth, von Thunstetten, in Thunstetten, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abt, Philipp, von Bretzwil, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Roggwil BE];
Bär, Rolf, von Baar, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bösiger, Stephan, von Rumisberg, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Masson, Jean-Pierre, von Veytaux, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schär, Michael, von Gondiswil, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Bettlach, in Aarwangen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005388747, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Mühle Langenthal, in Langenthal, CHE-110.584.046, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046691).
Name neu:
Stiftung Mühle Langenthal in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Direktion für Inneres und Justiz vom 19.11.2021 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masson, Pierre, von Veytaux, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witschi, Michael, von Wiggiswil, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Nino, Roberto Camillo, von Rohrbachgraben, in Langenthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfeller, Markus, von Worb, in Langenthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morgenthaler-Baumann, Helena, von Ursenbach, in Langenthal, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Martina, von Arni (BE), in Langenthal, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Reto, von Murgenthal, in Langenthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Michael, von Gondiswil, in Langenthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Peter, von Lotzwil, in Aarwangen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Daniel, von Walterswil (BE), in Langenthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, Matthias, von Trub, in Langenthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].