Reports for Markus Schär
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Schär
Newest SOGC notifications: Markus Schär
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005912129, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schär Heizungen GmbH, in Langnau am Albis, CHE-112.348.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386246).
Firma neu:
Schär Heizungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Markus, von Wyssachen, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005386246, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schär Heizungen GmbH, in Langnau am Albis, CHE-112.348.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, S.0, Publ. 6932234).
Domizil neu:
Hintere Grundstrasse 12, 8135 Langnau am Albis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär-Tobler, Yvonne, von Wyssachen und Stein SG, in Langnau am Albis, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Markus, von Wyssachen, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].
Publication number: 2836972, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Markus Schär GmbH, in Langnau am Albis, CH-020.4.030.954-0, Höflistrasse 32, 8135 Langnau am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Gaslieferstelle und den technischen Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäft tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schär, Markus, von Wyssachen, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Schär-Tobler, Yvonne, von Wyssachen und Stein SG, in Langnau am Albis, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.