Reports for Gilles Schär
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gilles Schär
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005977172, Commercial Registry Office Berne, (36)
A bis Z Maler & Gipser GmbH, in Grossaffoltern, CHE-105.110.665, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2012, S.0, Publ. 6707432).
Statutenänderung:
27.02.2024.
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Talstrasse 1, 3053 Münchenbuchsee.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Beat, von Brüttelen, in Grossaffoltern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schär, Gilles, von Brüttelen, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Jean-Daniel, von Amsoldingen, in Lengnau BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mäder, Andrea Corinne, von Oberiberg, in Münchenbuchsee, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6707432, Commercial Registry Office Berne, (36)
A bis Z Maler & Gipser GmbH, in Wengi, CH-073.4.009.775-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 4, Publ. 5730908).
Statutenänderung:
09.05.2012.
Sitz neu:
Grossaffoltern.
Domizil neu:
Büünegasse 2, 3257 Grossaffoltern.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Malerei und Gipserei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder veräussern, Grundstücke erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerli, Eduard, von Brüttelen, in Biel BE, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Berator AG, in Zollikofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Beat, von Brüttelen, in Grossaffoltern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Walperswil, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Schär, Gilles, von Brüttelen, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.