Reports for Stefan Schädler
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Schädler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2707549, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Toppic Informatik AG, in Sevelen, CHE-103.816.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1603167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schädler, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnes, Joel Jochen, von Altstätten, in Oberriet SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1218207, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Toppic Informatik AG, in Sevelen, CH-320.3.026.740-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 12, Publ. 5543712).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühnis, Günther, von Oberriet SG, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4918612, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2006, S. 11, publizierten Eintrags Nr. 1'248 vom 13.02.2006. Toppic Informatik AG, in Sevelen, CH-320.3.026.740-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2006, S. 11, Publ. 3249900).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Städler, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger].