Reports for Xavier André Saulnier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Xavier André Saulnier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005495402, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société coopérative Marina Gestion, à Port-Valais, CHE-386.461.684, société coopérative (No. FOSC 16 du 25.01.2021, Publ. 1005082695).
Modification des statuts:
07.05.2022. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dirac, Christian, de Saint-Maurice, à Bouveret (Port-Valais), administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Saulnier, Xavier, de Saint-Prex, à Port-Valais, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: 3713923, Commercial Registry Office Jura, (670)
Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy SA, à Clos du Doubs, CHE-103.955.798, société anonyme (No. FOSC 132 du 11.07.2017, Publ. 3638177).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Saulnier, Xavier André, de Saint-Prex, à Boncourt, directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Girardin, Charles Joseph Léon, de Clos du Doubs, à Montmelon (Clos du Doubs), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Girardin, Charles, membre, sans droit de signature];
Eicher, Christian Eric, de Buchholterberg, à Courrendlin, directeur, avec signature individuelle.
Publication number: 2689177, Commercial Registry Office Jura, (670)
Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy SA, à Clos du Doubs, CHE-103.955.798, société anonyme (No. FOSC 205 du 22.10.2015, Publ. 2440689).
Inscription ou modification de personne(s):
Saulnier, Xavier André, de Saint-Prex, à Boncourt, directeur, avec signature individuelle [précédemment: directeur avec signature collective à deux].