Reports for Michael Sattler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Sattler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005476780, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Sohm Projekt AG Schweiz, in Berneck, CHE-201.072.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005466115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sattler, Michael, genannt Mike, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005253533, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Sohm AG Schweiz, in Widnau, CHE-407.281.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sohm, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Alberschwende (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sattler, Michael, genannt Mike, von Solothurn, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Milz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberstaufen (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3587379, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
sattlerpartner architekten + planer AG, in Solothurn, CHE-103.680.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, Publ. 4639572). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.08.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sattler, Michael, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sattler-Bargetzi, Katharina, von Solothurn, in Solothurn, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Ivo, von Gams, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käch, Christoph, von Nebikon, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Markus, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confidest AG (CHE-469.755.777), in Nürensdorf, Revisionsstelle.