Reports for Diego Roland Sandmeier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Diego Roland Sandmeier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005912221, Commercial Registry Office Berne, (36)
Athlet'ier Athleten Atelier GmbH, in Ittigen, CHE-163.417.895, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2022, Publ. 1005373068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedwyl, Oliver, von Kehrsatz, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Diego Roland, von Seengen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005373068, Commercial Registry Office Berne, (36)
Athlet'ier Athleten Atelier GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-163.417.895, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2020, Publ. 1004883637).
Statutenänderung:
03.12.2021.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Ey 19, 3063 Ittigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedwyl, Oliver, von Kehrsatz, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sandmeier, Diego Roland, von Seengen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: HR01-1004883637, Commercial Registry Office Berne, (36)
Athlet'ier Athleten Atelier GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-163.417.895, Finkenweg 20, 3053 Münchenbuchsee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Coaching, Schulung, Beratung, Personal Training, Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie die Beratung und Vermittlung von Fussballspielern und anderen Sportlern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 30.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Riedwyl, Oliver, von Kehrsatz, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sandmeier, Diego Roland, von Seengen, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.