Reports for Lothar Salzmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lothar Salzmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005251640, Commercial Registry Office Valais, (600)
Raiffeisenbank Aletsch-Goms Genossenschaft, in Goms, CHE-105.757.571, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005113635).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Weitere Adressen:
Furkastrasse 743, 3985 Münster VS [bisher: Furkastrasse 48, 3985 Münster VS]. Bellwalderstrasse 460, 3997 Bellwald [bisher: Dorf, 3997 Bellwald]. Dorfstrasse 133, 3993 Grengiols [bisher: Dorfplatz 13, 3993 Grengiols]. Hauptstrasse 105, 3992 Bettmeralp [bisher: Chalet Raiffeisen, 3992 Bettmeralp]. Hengert 31, 3995 Ernen [bisher: Dorfplatz, 3995 Ernen]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Lothar, von Naters, in Mörel (Bettmeralp), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Julier Pfaffen, Michaela, von Varen, in Ausserbinn, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imoberdorf, Roberto, von Obergoms, in Geschinen (Goms), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hamburger, Josef Benjamin, von Lugano, in Rengg (Entlebuch), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franzen, Simon, von Bettmeralp, in Bitsch, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Naters].
Publication number: HR02-1004938962, Commercial Registry Office Valais, (600)
Verein Aletsch-Express, Bettmeralp-Riederalp, in Bettmeralp, CHE-109.413.432, Verein (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, S.0, Publ. 1521965).
Domizil neu:
c/o Aletsch Bahnen AG, Verwaltungsgebäude, 3992 Bettmeralp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Lothar, von Naters, in Mörel (Mörel-Filet), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willisch, Christoph, von Stalden (VS), in Blatten b. Naters (Naters), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martig, Willy, von Naters, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3646713, Commercial Registry Office Valais, (600)
Parkhaus Mörel-Riederalp AG, in Mörel-Filet, CHE-102.057.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2215057).
Weitere Adressen:
Verwaltungsgebäude ABM, 3992 Bettmeralp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bass, Bruno Albert, genannt Albert, von Naters, in Naters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Lothar, von Naters, in Mörel (Mörel-Filet), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valfida Treuhand AG, in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Valentin, von Sierre, in Bettmeralp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riederalp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronig, Renato, von Zermatt, in Glis (Brig-Glis), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martig, Willy, von Naters, in Glis (Brig-Glis), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRAG Treuhand und Revisions AG (CHE-115.292.565), in Naters, Revisionsstelle.