Reports for Ivan Salzmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ivan Salzmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006015344, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
I. Salzmann Visp GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-114.104.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212371).
Firma neu:
I. Salzmann Visp GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 03.04.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Patrick, von Kirchdorf (BE), in Krattigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juric, Perica, kroatischer Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Ivan, von Naters, in Baltschieder, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1770021, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
I. Salzmann Visp GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-114.104.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, Publ. 6353010).
Statutenänderung:
01.10.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Ivan, von Naters, in Baltschieder, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 (Stimmrechtsstammanteil) [bisher: Coop Mineraloel AG, , in Allschwil (CH-280.3.917.915-8)].
Publication number: 4368170, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
I. Salzmann Visp GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.788.660-8, c/o Bättig Treuhand AG, Obergrundstrasse 17, 6002 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2008.
Zweck:
Führung und Betrieb des Pronto-Shops der Coop Mineraloel AG in Visp.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Coop Mineraloel AG, in Allschwil (CH-280.3.917.915-8), das Verkaufsinventar zur Erstbestückung des Pronto-Shops in Visp nach Massgabe eines noch zu erstellenden Inventars zu einem Maximalpreis von CHF 100'000.-- zu erwerben. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Beim Stammanteil von CHF 5'000.-- handelt es sich um einen Stimmrechtsstammanteil. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Salzmann, Ivan, von Naters, in Baltschieder, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.--;
Coop Mineraloel AG, in Allschwil (CH-280.3.917.915-8), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Köppel, Dominik, von Au SG, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Massafra, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in La Sarraz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.