Reports for Karl Salzgeber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Salzgeber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2740121, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berner Stiftung für Radio und Fernsehen, in Bern, CHE-104.040.111, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzgeber, Karl, von Raron, in Raron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Monnier, André, von Zürich und Tramelan, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Karin, von Adelboden, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eyer, Reinhard, von Naters, in Naters, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iacchini-Mühlemann, Elisabeth, von Unterseen, in Oberburg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jacchini-Mühlemann, Elisabeth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6636866, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondazione Margherita, à Sion, CH-626.7.003.279-9, fondation (No. FOSC 176 du 11.09.2009, p. 20, Publ. 5243524).
Modification de l'acte de fondation:
24.11.2011.
Nouveau but:
La fondation vise à offrir, à long terme, un moyen de rencontre, de dialogue, d'échanges et d'études en vue de la promotion de la langue et de la culture italiennes;
elle collabore avec l'Etat du Valais et avec d'autres collectivités publiques en matière de promotion de la langue et de la culture italiennes.
Nouvelle autorité de surveillance:
Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI). [mention de l'organisation biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur le 01.01.2012] [biffé: Conseil de fondation : 5 membres nommés par la fondatrice et, ensuite, par cooptation].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Salzgeber, Karl, de Raron, à Raron, vice-président, avec signature collective à deux;
Dal Pont, Pierre, de Bagnes, à Martigny, organe de révision;
Fournier-Bellina, Patricia, de Nendaz et Steinhaus, à Salins, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Allet-Zwissig, Danielle, de Sion et Leuk, à Sion, vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Emonet, Patricia, de Sembrancher, à Martigny, membre, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3969436, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berner Stiftung für Radio und Fernsehen, in Bern, CH-035.7.016.140-3, Die Stiftung bezweckt, das Verständnis zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz zu fördern usw., Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2007, S. 3, Publ. 3904726).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monnier, André, von Tramelan und Zürich, in Biel BE (BieI/Bienne), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jacchini-Mühlemann, Elisabeth, von Unterseen, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenzer, Andreas, von Melchnau, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salzgeber, Karl, von Raron, in Raron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab-Kaese, Heidi, von Kerzers, in Kerzers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streun, Franziska, von Därstetten, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beutler, Werner, von Bern und Aeschlen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Revisor;
Hofer, Heinz, von Lotzwil, in Bern, Revisor.