Reports for Roland Salvisberg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Salvisberg
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Salvisberg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005113045, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gussimpex Holding AG, in Aarwangen, CHE-110.491.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429545).
Domizil neu:
c/o Roland Salvisberg, Wiesenstrasse 29, 4912 Aarwangen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Roland, von Bern, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wasem, Hans Ulrich, von Schwarzenburg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7161418, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerischer Verband der Berufsdetektive, in Zürich, CH-020.6.001.501-6, Verein (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6091440). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Roland, von Bern, in Wohlenschwil, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4264412, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
GUSSIMPEX GmbH, bisher in Strengelbach, CH-400.4.019.947-0, Handel mit, Vermittlung von sowie Beratung betreffend Gussteilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.1998, S. 7738).
Statutenänderung:
18.12.2007.
Sitz neu:
Pfaffnau.
Domizil neu:
c/o HMP-Gussimpex GmbH, Brunnmatt 201A, 6264 Pfaffnau.
Zweck neu:
Vermittlung von Gussteilen sowie Erbringung der diesbezüglichen Beratung;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gussimpex Holding AG, in Aarwangen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--;
Wasem, Hans Ulrich, von Wahlern, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Wasem, Hans U. Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Dubuis, Monika, von Rossinière, in Hallwil, mit Einzelprokura;
Lisibach, Franz, von Buttisholz, in Strengelbach, mit Einzelprokura [bisher: Lisibach-Haefely, Franz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Salvisberg, Roland, von Bern, in Aarwangen, mit Einzelprokura [bisher: Salvisberg-Hofmann, Roland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Fiechter, Berhard, von Dürrenroth, in Rütschelen, Revisionsstelle [bisher: Berhard Fiechter, in Rütschelen].