Reports for Christian Saillen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Saillen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005117104, Commercial Registry Office Valais, (621)
Association de la piscine de Monthey, à Monthey, CHE-104.063.419, association (No. FOSC 127 du 03.07.2020, Publ. 1004928720).
Nouvelle adresse:
Avenue de l'Europe 117, Case postale 1210, 1870 Monthey 2.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Orlando, Carlo, dit Charly, de Massongex et Monthey, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux;
Bratschi-Muoth, Dorothea, de Lenk, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Moulin, Daniel, de Monthey, à Monthey, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Clerc, Anne Françoise, de Monthey, à Collombey-Muraz, présidente du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Muraz (Collombey-Muraz), membre, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président];
Nanchen Fernandez, Catherine Virginia, de Monthey, à Monthey, vice-présidente du comité, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente, avec signature collective à deux avec le président];
Saillen, Christian, de Dorénaz, à Troistorrents, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Mudry, Gilbert, de Lens, à Monthey, membre du comité, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: caissier, avec signature collective à deux avec le président];
Donnet, Martin, de Troistorrents, à Monthey, membre du comité, sans droit de signature;
Ricardo, Luis, de Monthey, à Monthey, membre du comité, sans droit de signature.
Publication number: 3956005, Commercial Registry Office Valais, (621)
expert multimedia SA, à Monthey, CHE-101.045.796, société anonyme (No. FOSC 151 du 06.08.2010, Publ. 5761160).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Saillen, Christian, de Dorénaz, à Troistorrents, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Paccard, Jean-Luc, de Martigny-Combe, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux];
Aprile, Alexandre, citoyen italien, à Collombey-Muraz, vice-président du conseil d'administration, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux].
Publication number: 2405901, Commercial Registry Office Valais, (621)
Association de la piscine de Monthey, à Monthey, CHE-104.063.419, association (No. FOSC 40 du 27.02.2012, Publ. 6569630).
Modification des statuts:
27.07.2015.
Nouvelle adresse:
c/o Charly Orlando, Ruelle des Anges 3, Case postale 1210, 1870 Monthey. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugna, Jean, de Hasle bei Burgdorf, à Monthey, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Orlando, Carlo, dit Charly, de Massongex et Monthey, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux [précédemment: Orlando, Charles, de Massongex, à Monthey, vice-président et secrétaire avec signature collective à deux];
Nanchen Fernandez, Catherine Virginia, de Monthey, à Monthey, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le président;
Mudry, Gilbert, de Lens, à Monthey, caissier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: caissier avec signature collective à deux];
Clerc, Anne Françoise, de Monthey, à Muraz (Collombey-Muraz), membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Bratschi-Muoth, Dorothea, de Lenk, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Saillen, Christian, de Dorénaz, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Tornare, Jean-Marc, de Monthey et Val-de-Charmey, à Monthey, membre, sans droit de signature.