Reports for Bernhard Sahli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Sahli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005248738, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
SAM 82 Holding GmbH, in Stans, CHE-354.763.690, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198018).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.06.2021 und Bilanz per 31.05.2021 mit Aktiven von CHF 150'232.27 und Fremdkapital von CHF 35'957.70 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
MAS Trading AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren und Produkten aller Art, insbesondere im Textilbereich, den Erwerb, die Verwaltung, das Halten, die Veräusserung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland und von Markenrechten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten oder erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post (E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahli, Bernhard, von Seedorf BE, in Interlaken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Ypsilon AG (CHE-103.658.774), in Stans, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Marc Alain, von Seedorf (BE), in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1894761, Commercial Registry Office Berne, (36)
SAM 82 Holding GmbH, in Interlaken, CHE-354.763.690, Aarmühlestrasse 20, 3800 Interlaken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2014, 13.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten, die Veräusserung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland sowie von Markenrechten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 26.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sahli, Bernhard, von Seedorf BE, in Interlaken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sahli, Marc Alain, von Seedorf BE, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1728425, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lebang Gastro AG, in Interlaken, CHE-375.565.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 3, Publ. 5987460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Bernhard, von Seedorf BE, in Interlaken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Jürg, von Langnau im Emmental, in Interlaken, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ringgenberg BE, Präsident mit Einzelunterschrift];
Lehmann-Bang, Eun Hae, von Langnau im Emmental, in Interlaken, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ringgenberg BE];
T. Schweizer AG, Treuhand und Revision (CHE-107.710.379), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: T. Schweizer AG, Treuhand und Revision (CH-092.3.002.275-0)].