Reports for Vincent Yves Karim Sahi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vincent Yves Karim Sahi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005889497, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Renovis Baumanagement GmbH, bisher in Misery-Courtion, CHE-105.511.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2344591).
Statutenänderung:
10.11.2023.
Firma neu:
A&A Bau Group GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: An- bzw. Verkauf und Vermittlung, Bau, Umbauten, Sanierungen, Renovationen von Immobilien im In- und Ausland, Verwaltung von Mietobjekten und Stockwerkeigentum, Bauherrentreuhandschaft, Bauführung, Expertisen und Schätzungen von Immobilien im In- und Ausland sowie Handel mit Waren aller Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu erreichen oder die direkt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 28.04.2000 und Bilanz per 31.12.1999: Aktiven von CHF 45'845.50 und Passiven von CHF 22'200.60 der erloschenen Einzelfirma "Renovis Baumanagement, Mme Dusanka Sahi-Mandic", Freiburg, zum Übernahmepreis von CHF 23'644.90 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.]. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 05.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [gestrichen: Die Aktennummer CH-217-0540173-7 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (UID) CHE-105.511.544 ersetzt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahi, Vincent, von Düdingen, in Misery-Courtion, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Sahi-Mandic, Dusanka, von Düdingen, in Misery-Courtion, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahmuti, Agron, kosovarischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publication number: HR02-1005595804, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Rinas AG, bisher in Misery-Courtion, CHE-112.772.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2344595).
Statutenänderung:
26.10.2022.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Industriestrasse 28, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung für gewerbliche und private Kunden/Haushalte. Erstellung von Kosten/Nutzenanalysen sowie die Vermittlung von Verträgen im Bereich Finanzen, Gold und Versicherungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum/Immobilien im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahi, Vincent, von Düdingen, in Misery-Courtion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauck, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klinke, Anette, deutscher Staatsangehöriger, in Oberkotzau (DE), mit Einzelprokura;
Klinke, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberkotzau (DE), mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005387590, Commercial Registry Office Berne, (36)
KOLIBRI-KOSMETIK GmbH, in Bern, CHE-358.057.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3509967).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Route de Cormérod 43, 1721 Cournillens].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahi, Dusanka, von Düdingen, in Cournillens (Misery-Courtion), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sahi, Vincent Yves Karim, von Düdingen, in Cournillens (Misery-Courtion), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vali, Sachi, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.