Reports for Christian Sager
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Sager
Newest SOGC notifications: Christian Sager
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005302645, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft basimilch - die kooperative Käserei in Dietikon, in Dietikon, CHE-331.237.396, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, S.0, Publ. 2053389).
Statutenänderung:
24.03.2019. 18.04.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Anna, von Rüschegg, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Branchat Freixa, Robert, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicolet, Laurent, von Cottens FR, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter Weiss, Lukas, von Wald ZH, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser Direk, Vera Maria, von Affoltern im Emmental, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Christian, von Menziken, in Arni (AG), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder, Rosmarie, von Auswil, in Bleienbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrecht, Sara, von Domleschg, in Domleschg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoy, Léon Andrej, von Malters, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Jonas Ferdinand, von Sursee, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Cecile, von Altbüron, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005153344, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bilanzwerkstatt GmbH, in Zürich, CHE-371.434.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, S.0, Publ. 3268197).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Christian, von Menziken, in Arni (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Publication number: HR03-1005129294, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bilanzwerkstatt Christian Sager, in Zürich, CHE-210.002.510, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, S.0, Publ. 2363501). Das Einzelunternehmen wird infolge Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragungspflicht auf Begehren des Inhabers gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Christian, von Menziken, in Arni (AG), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].