Reports for Anton Sac
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Sac
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005505433, Commercial Registry Office Graubünden
SAC-STARK, Inhaber Sac, in Untervaz, CHE-459.444.637, Tuf 3, 7204 Untervaz, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Schulung und Beratung im Wellness- und Gesundheitsbereich. Führt den Geschäftsbetrieb des gelöschten Einzelunternehmens SAC-STARK, Inhaberin Sac (CHE-224.348.883), in Untervaz, fort.
Eingetragene Personen:
Sac, Anton, von Disentis/Mustér, in Untervaz, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3583726, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Amstein + Walthert AG, in Chur, CH-350.9.000.909-0, Klostergasse 5, 7000 Chur, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Amstein + Walthert AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
09.06.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 123 vom 28.06.2005, S. 22].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Ingenieur-Unternehmens;
Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sowie sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branchen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Leibundgut, Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Otelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sac, Anton, von Disentis/Mustér, in Untervaz, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Appert, Christian, von Gossau SG und Schwyz, in Gossau SG, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1247994, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Amstein + Walthert St. Gallen AG, in Chur, Klostergasse 5, 7000 Chur, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Amstein + Walthert St. Gallen AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
St. Gallen.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
04.03.1998 [letze Publikation: SHAB Nr. 179 vom 18.09.2003, Seite 8].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Ingenieur-Unternehmens;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Leibundgut, Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Otelfingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schlegel, Johann genannt Hans, von Sargans, in Herisau, mit Einzelunterschrift;
Sac, Anton, von Disentis/Mustér, in Untervaz, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.