Reports for Daniel Ruprecht
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Ruprecht
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005471583, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Solarkraft Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, CHE-103.753.912, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruprecht, Daniel, von Laupen, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinkel, Thomas, von Eiken, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3046457, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Solarkraft Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, CHE-103.753.912, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 21, Publ. 5756366).
Domizil neu:
c/o Ueli Spiess, Poststrasse 7, 8307 Effretikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn-Bissig, Kurt, von Teufen AR, in Illnau-Effretikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Kurt, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess-Räss, Emil, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perdrizat-Weber, Michel, von Onnens, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Ulrich, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Thomas, von Burg AG, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Urs, von Rüeggisberg, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamprecht, Werner, von Bassersdorf, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruprecht, Daniel, von Laupen, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Sassafras, in Z ü r i c h.
Bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe vorwiegend folgende Interessen:
Führung eines Geschäftes zum Verkauf von gesunden Nahrungsmitteln, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.1991, S. 1728).
Statutenänderung:
18.11.1998.
Pflichten neu:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 500.- zu übernehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Hans-Peter, von Röthenbach im Emmental, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Iris, von Homburg, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knauss, Markus Christoph, von Zürich und Wattwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreis Gutherz, Ruth, von Zürich, in Zürich Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident] Ruprecht, Daniel, von Laupen, in Illnau-Effretikon , Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shaffer, Sally, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Marianne, von Zürich und Einsiedeln, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.