Reports for Philipp Rupp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philipp Rupp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2056181, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Allgemeine Wohlfahrtsstiftung der Jura Elektroapparate AG, in Niederbuchsiten, CHE-109.789.624, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905682).
Name neu:
Allgemeine Wohlfahrtsstiftung der Jura Elektroapparate AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 28.01.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berrocal, Antonio, von Oensingen, in Muhen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rupp, Philipp, von Signau, in Biberist, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gerlafingen, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrli, Thomas, von Küttigen, in Küttigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4830376, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Allgemeine Wohlfahrtsstiftung der Jura Elektroapparate AG, in Niederbuchsiten, CH-240.7.000.025-3, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 13, Publ. 3621570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tiemann, Andrea, von Kappel SO und Neuendorf, in Gunzgen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Thomas, von Küttigen, in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Philipp, von Signau, in Gerlafingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3335312, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Wohlfahrtsfonds Mühlemann AG, in Biberist, CH-251.7.000.036-2, Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmenden der Firma Mühlemann AG durch die Finanzierung von vorzeitigen Pensionierungen gemäss den Beschlüssen des Stiftungsrates, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2004, S. 11, Publ. 2216128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufi, Harald, von Gsteig, in Lyss, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Philipp, von Signau, in Gerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welte, Reto, von Ittenthal, in Scherz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Gauderon, Roger, von St. Antoni, in Bettlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Solothurn, Revisionsstelle.