Reports for Michael Richard Rupp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Richard Rupp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005280098, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
A.C.K.I. AG, in Mels, CHE-171.781.624, Bleichistrasse 30, 8888 Heiligkreuz (Mels), Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermittlung und den Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann auch andere Handelsgeschäfte tätigen und Beteiligungen erwerben. Die Gesellschaft kann im Übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.08.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ackermann, Christoph, von Mels, in Triesen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rupp, Michael, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Cinthia, von Mels, in Triesen (LI), mit Einzelunterschrift;
Ackermann, Doris, genannt Dorli, von Mels, in Mels, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004605297, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
InnoDisc AG, bisher in Windisch, CHE-105.616.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, Publ. 3213149).
Statutenänderung:
27.03.2019.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Michael, von Mels, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welzel, Holger, von Frauenfeld, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frauenfeld];
Niggli, Wolfgang, von Aarau und Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa].
Publication number: 2041035, Commercial Registry Office Aargau, (400)
InnoDisc AG, in Windisch, CHE-105.616.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6854434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Dr. Beat, von Zürich und Altstätten, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Fluri, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Markus, von Reichenburg, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welzel, Holger, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Michael, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.