Reports for Susanne Rupf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susanne Rupf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1098557, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 63, Publ. 5115374).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Daniela, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Susanne, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Irene, von Zürich und Flums, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3979384, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Inorma Handels-GmbH, bisher in Sargans, CH-320.4.057.524-7, Führung eines Detaillisten- und Handelsunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 11, Publ. 3655696).
Statutenänderung:
8.06.2007.
Sitz neu:
Mels.
Domizil neu:
Staatsstrasse, 8888 Heiligkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Karin, von Flums und Altendorf, in Reichenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Rupf, Susanne, von Safenwil, Zürich und Flums, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Julien, von Illnau-Effretikon, in Mels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Publication number: 3655696, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Inorma Handels-GmbH, in Sargans, CH-320.4.057.524-7, Führung eines Detaillisten- und Handelsunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 12, Publ. 2907152).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Susanne, von Safenwil, Zürich und Flums, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Hüssy, Susanne, von Flums und Zürich, in Dübendorf].