Reports for Alfred Christophe Rufer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Christophe Rufer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3645061, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik, in Fehraltorf, CHE-107.823.061, Verein (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3067779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufer, Alfred, von Diessbach bei Büren, in Morges, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dujic, Drazen, serbischer Staatsangehöriger, in Paudex, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Avak, Dr. Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1188649, Commercial Registry Office Valais, (626)
imperix SA (imperix Ltd) (imperix AG), à Sion, CHE-316.869.011, Route de Vissigen 25, 1950 Sion, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
31.10.2013.
But:
Concevoir, fabriquer et commercialiser des produits et services dans le domaine de la conversion et du stockage d'énergie, ainsi que toute activité liée à cette mission (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Delalay, Simon, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Cherix, Nicolas, de Bex, à Château-d'Oex, vice-président, avec signature collective à deux;
Rufer, Alfred Christophe, de Diessbach bei Büren, à Morges, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Barrade, Philippe, ressortissant français, à Renens VD, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président. Selon déclaration du 31.10.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: 991113, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Electrosuisse, SEV Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik, in Fehraltorf, CH-020.6.900.379-5, Verein (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2013, Publ. 7109860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biland, Hansjörg, von Birmenstorf AG, in Künten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrer, Willi R., von Neuhausen am Rheinfall, in Luzern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabrielli, Dr. Gabriele, von Zürich, Schübelbach und Glarus, in Möriken-Wildegg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janka, Alfred, von Chur, in Chur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Nauli, Reto, von Tomils, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufer, Alfred, von Diessbach bei Büren, in Morges, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.