Reports for Urs Rufener
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Rufener
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004645556, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Uebeschi, in Uebeschi, CHE-107.227.060, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3236863).
Domizil neu:
c/o Hans Messerli, Hertiweid 16C, 3635 Uebeschi.
Weitere Adressen:
c/o Fritz Schwendimann, Obermatt 33, 3638 Pohlern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Ulrich, von Oberburg, in Uebeschi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubin, Stefan, von Reichenbach im Kandertal, in Uebeschi, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Hans, von Belp, in Uebeschi, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Belpberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Rufener, Urs, von Blumenstein, in Blumenstein, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Schwendimann, Fritz, von Pohlern, in Pohlern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 3678717, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Blumenstein, in Blumenstein, CHE-103.414.226, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671963).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Blumenstein in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Manuela, von Trub, in Pohlern, Mitglied und Kassierin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heger, Paul, von Blumenstein, in Blumenstein, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heger, Paul jun., Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener, Urs, von Blumenstein, in Blumenstein, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier];
Schenk, Ernst, von Röthenbach im Emmental, in Pohlern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 2958137, Commercial Registry Office Berne, (36)
Grastrocknungsgenossenschaft oberes Gürbetal-Stockental, in Burgistein, CHE-107.804.313, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, Publ. 5482998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Ulrich Christian, von Oberburg, in Uebeschi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevalley, Patrick Alain, von Montreux, in Forst bei Langenbühl, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Fritz, von Mühlethurnen, in Lohnstorf, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Peter, von Rüeggisberg, in Hinterfultigen (Rüeggisberg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grünig, Friedrich, genannt Fritz, von Burgistein, in Burgistein, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Grüenig, Fritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stucki, Niklaus, von Röthenbach im Emmental, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufener, Urs, von Blumenstein, in Blumenstein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Christoph, von Sigriswil, in Uttigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.