Reports for Anton Ruf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Ruf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005091486, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Toni Ruf Consulting GmbH, in Meilen, CHE-112.409.589, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2122227).
Firma neu:
Toni Ruf Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Anton, von Neerach, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004701103, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DHC AG, in Zürich, CHE-105.099.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Anton, von Neerach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herterich, Dr. Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Schumacher, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heimgartner, Andreas, von Fislisbach, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buri, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiserstuhl, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1774467, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DHC AG, in Bülach, CHE-105.099.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1725577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Anton, von Neerach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach];
Herterich, Dr. Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hösbach/Aschaffenburg (D)];
Becker, Dr. Sabine, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nalbach (D)];
Temps, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saarbrücken (D)].