Reports for Jürg Rüfenacht
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Rüfenacht
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005600648, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Aargauische Kantonalbank, in Aarau, CHE-105.845.287, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähweiler, Karl, von Weisslingen und Zürich, in Küttigen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deppeler, Susanne, von Tegerfelden, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dätwyler, Sylvie, von Entlebuch, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ezzema, Eric, von Gündlischwand, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Friedli, Roger, von Baden, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzi, Diego, von Wattenwil, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luongo, Cornelia Denise, von Lupfig, in Suhr, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rafaniello, Daniel, von Aarau, in Schönenwerd, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rowntree, Steven, von Birr, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüfenacht, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schenk, Miriam, von Aarau, in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Richard, von Oberegg, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steffen, Markus, von Wyssachen, in Buchs AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernle, Pascal, von Herznach, in Mönthal, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Remigen];
Altherr, Markus, von Teufen (AR), in Moosleerau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zofingen];
Baumann, Mathias, von Schüpfen, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wettingen];
Dittich, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Forrer, Maren Astrid, von Basel, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marbacher, Patrik, von Malters, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Selmani, Valtrim, von Binningen, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Daniel Franz, von Ettiswil, in Ettiswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6814106, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lägern, in Wettingen, CH-400.5.904.095-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2010, S. 2, Publ. 5791144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Heinz, von Adelboden, in Wettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Patrick, von Zeihen, in Wettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blunschi, Felix, von Oberrohrdorf, in Wettingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüfenacht, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5529008, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Neue Aargauer Bank AG, in Baden, CH-400.9.924.157-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 2, Publ. 5310484).
mit Hauptsitz in:
Aarau.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-400.3.925.112-4.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Eintragsdatum: 19.4.1910].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugel, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Tiengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Steigmeier, Linus, von Endingen, in Villigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüfenacht, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wigger, Andreas, von Flühli, in Birmenstorf AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diethalm, Cornelia R., von Möhlin, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüst, Marc, von Birrhard, in Endingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Daniel, von Langnau im Emmental, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.