Reports for Marc Rüetschli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Marc Rüetschli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005868650, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Camec GmbH, in Solothurn, CHE-110.134.453, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784070).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschli, Marc, von Starrkirch-Wil, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Feldbrunnen-St. Niklaus].
Publication number: HR02-1004860470, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
4-Sol-Swiss GmbH, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-179.086.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3313523).
Statutenänderung:
18.03.2020.
Zweck neu:
Führung einer Treuhandgesellschaft und erbringt insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Steuer-/Finanz- und Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Recht, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften sowie weitere Dienstleistungen im Immobilienbereich. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleuti, Sandro, von Saanen, in Buchegg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Beatrix, von Bowil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Rüetschli, Marc, von Starrkirch-Wil, in Deitingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Feldbrunnen-St. Niklaus].
Publication number: HR02-1004784070, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Camec GmbH, in Solothurn, CHE-110.134.453, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2916713).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frikart, Boris, von Zofingen, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marjanovic, Danijel, von Oberkirch, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rüetschli, Marc, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Frikart, Björn, von Zofingen, in Rüttenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].