Reports for Susy Rüegg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susy Rüegg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004485904, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-102.226.432, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6955198).
Domizil neu:
Austrasse 5, 9242 Oberuzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnemann, Margrit, von Gränichen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Susy, von Zürich, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Christian, von Wolfhalden, in Oberuzwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Benz, Rudolf, von Marbach SG, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Andrea, von Schänis, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6440264, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CH-320.5.013.943-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2001, S. 3687).
Statutenänderung:
22.10.1982, 30.05.1986, 09.06.2011.
Zweck neu:
Schaffung von preiswerten Alterswohnungen in gemeinnütziger Weise.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.08.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Martin, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Marianne, von Etziken, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüegg, Susy, von Zürich, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.