Reports for Markus Rüegg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Rüegg
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Rüegg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005054339, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Linem AG, in Pfäffikon, CHE-105.751.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806118). Gemäss Erklärung vom 22.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle;
Rüegg, Markus, von Bauma, in Pfäffikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi, Michael, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3892591, Commercial Registry Office Zurich, (20)
F & L Ingenieur und Architektur AG, in Pfäffikon, CHE-429.690.344, c/o Forster & Linsi AG, Frohwiesstrasse 5, 8330 Pfäffikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Planungs- und Beratungsunternehmens in den Bereichen des Hoch- und Tiefbaus, umfassend eine Ingenieurunternehmung, ein Architektur- und ein Bauleitungsbüro sowie die Tätigkeit in der Immobilienentwicklung, in Projektmanagement und als Generalplanerin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen und Baukonsortien im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Raths, Lukas, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshart , Stephan Hermann, von Winterthur, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nessensohn, Fredi, von Sennwald, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Markus, von Bauma, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3847054, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Forster & Linsi AG, in Pfäffikon, CH-020.3.909.148-7, Betrieb eines Ingenieurbüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2002, S. 12, Publ. 558372).
Domizil neu:
Turmstrasse 5, 8330 Pfäffikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi, Walter, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Forster, Kurt, von Egnach, in Pfäffikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Deubelbeiss, André Jean, von Holderbank AG, in Niederweningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linsi, Margareta, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Markus, von Bauma, in Pfäffikon, mit Einzelprokura.