Reports for Marion Rudolf von Rohr
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marion Rudolf von Rohr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005793702, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
RVR Service AG, in Liestal, CHE-102.384.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf von Rohr, Marion, von Kestenholz, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Fabienne Eliane, von Solothurn, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004808985, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
RVR Service AG, in Bubendorf, CHE-102.384.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf von Rohr, Armand, von Kestenholz, in Ziefen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bennwil];
Rudolf von Rohr, Marion, von Kestenholz, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bennwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti, Fabienne Eliane, von Solothurn, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
SPIEGEL TREUHAND AG (CHE-113.168.885), in Olten, Revisionsstelle [bisher: SPIEGEL TREUHAND AG (CH-241.3.006.057-3)].
Publication number: 5842668, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
RVR Service AG, bisher in Muttenz, CH-280.3.004.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 6, Publ. 5031390).
Statutenänderung:
24.09.2010.
Sitz neu:
Bennwil.
Domizil neu:
Hauptstrasse 8, 4431 Bennwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Adressen bekannt, durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf von Rohr, Armand, von Kestenholz, in Bennwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ziefen];
Rudolf von Rohr, Marion, von Kestenholz, in Bennwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ziefen].