Reports for Dominique Rudin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dominique Rudin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005936654, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Miozzari + Co. GmbH, in Basel, CHE-256.810.199, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3507407).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miozzari, Claudio, von Uster, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rudin, Dominique, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004775762, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft St. Johann, in Basel, CHE-103.909.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, S.0, Publ. 1865449).
Statutenänderung:
26.05.2019.
Domizil neu:
c/o Simone Meyer, Murbacherstr. 36, 4056 Basel.
Zweck neu:
Die Wohngenossenschaft bezweckt, ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen, diesen zu unterhalten und dauernd der Spekulation zu entziehen, um selbstverwaltete, sichere und gemeinschaftliche Wohnformen zu verwirklichen.
Anteilscheine neu:
CHF 100.00 [bisher: CHF 100.--, CHF 1'000.--_].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malikova Caflisch, Eva, von Andeer, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Hannes, von Obfelden, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagen, Edgar, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amstutz, Regula, von Sigriswil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richard, Sébastian, von Ried-Brig, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Aline, von Herisau, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwegler Ur-Rehmann, Irene, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vidensky, Karin, von Zürich, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Simone, von Aarau, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rudin, Dominique, von Basel, in Basel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altermatt, Sebastian, von Olten, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Cédric Pascal, von Zürich, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutter, Rafael, von La Côte-aux-Fées, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staudenmann, Michaela Raffaela, von Schwarzenburg, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zhang, Haidi, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3507407, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Miozzari GmbH, in Basel, CHE-256.810.199, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7120930).
Statutenänderung:
27.04.2017.
Firma neu:
Miozzari + Co. GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption und Organisation von Kulturprojekten und die Erbringung von redaktionellen sowie organisatorischen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Dominique, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Miozzari, Claudio, von Uster, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].