Reports for Josef Ruckli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Josef Ruckli
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Ruckli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005391816, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energie Genossenschaft Schweiz, in Bern, CHE-279.591.306, Genossenschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckli, Josef, von Malters, in Gurmels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Raffael Lukas, von Eggiwil, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hassler, Christ Andri, von Muntogna da Schons, in Donat (Muntogna da Schons), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7029140, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energie Genossenschaft Schweiz, in Köniz, CH-036.5.053.334-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6593980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgler, Eva Maria, von Illgau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Christoph Emanuel, von Oberkulm, in Castaneda, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Junele, Selma, von Kerzers, in Gasel (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruckli, Josef, von Malters, in Gurmels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6593980, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energie Genossenschaft Schweiz, in Köniz, CH-036.5.053.334-7, Hubelhüsistrasse 6, 3147 Mittelhäusern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2012, 06.03.2012.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe und im Interesse der Genossenschafter eine Vergrösserung des Anteils an erneuerbarer Energie in der Schweiz;
dies auf Kosten der fossilen/atomaren Energie, jedoch nicht, um den Energiekonsum noch mehr zu steigern.
Anteilscheine:
Anteilsscheine zu CHF 500.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Genossenschafter:
auf einer offenen, elektronischen Kommunikationsplattform und per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Wittwer, Amadeus, von Linden, in Mittelhäusern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Eva Maria, von Illgau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Christoph Emanuel, von Oberkulm, in Castaneda, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Junele, Selma, von Kerzers, in Gasel (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruckli, Josef, von Malters, in Gurmels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maeder Treuhand AG (CH-036.3.050.684-0), in Ittigen, Revisionsstelle.