Reports for Othmar Michael Rotzinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Othmar Michael Rotzinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005445633, Commercial Registry Office Aargau, (400)
JORO AG, in Magden, CHE-114.688.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2018, Publ. 4414039).
Firma neu:
JORO AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotzinger, Othmar Michael, von Kaiseraugst, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rotzinger-Eberle, Jacqueline, von Kaiseraugst, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rheinfelden].
Publication number: 1882873, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HHL Holding AG, in Baden, CHE-399.143.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1106327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isele, Werner, von Obersiggenthal, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotzinger, Othmar, von Kaiseraugst, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Daniel, von Embrach, in Embrach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1106327, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HHL Holding AG, in Baden, CHE-399.143.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1064037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Alex, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isele, Werner, von Obersiggenthal, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotzinger, Othmar, von Kaiseraugst, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.