Reports for Franziska Roth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Franziska Roth
Newest SOGC notifications: Franziska Roth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006085130, Commercial Registry Office Zurich, (20)
a:primo Verein zur frühen Förderung sozial benachteiligter Kinder, in Winterthur, CHE-394.731.147, Verein (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530630).
Statutenänderung:
15.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fent, Hans Peter, von Hemberg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohler Zünd, Monika, von Wohlen AG, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster Erzinger, Regula, von Winterthur, in Winterthur, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Franziska, von Bellach, in Solothurn, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briner, Sibylle Simone, von Aarau, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005994728, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
amitola, gemeinnützige GmbH für Kinder, in Neuendorf, CHE-112.130.242, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005472036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dollinger, Willi, von Neuendorf und Reinach (BL), in Neuendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Matthias, von Neuendorf, in Neuendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Imeroski, Ibrahim, von Biberist, in Biberist, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jakob, Andrea, von Trub, in Wangen bei Olten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Roth, Franziska, von Bellach, in Solothurn, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weibel, Lothar, von Jonschwil, in Murgenthal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
de Boer, René, von Starrkirch-Wil, in Wangen bei Olten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005422131, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Educa Swiss Schweizerische Stiftung für Bildungsförderung und -finanzierung, in Luzern, CHE-493.606.942, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725333).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Monique, von Zürich, in Urnäsch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Roth, Franziska, von Bellach, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögele, Monica, von Untereggen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vögele, Monika, genannt Monica];
Merki, Simon, von Würenlingen, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon].