Reports for Emilien Bernard Rossier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Emilien Bernard Rossier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006028248, Commercial Registry Office Valais, (621)
Into the Ride, à Martigny, CHE-185.555.324, association (No. FOSC 193 du 05.10.2017, Publ. 3792545).
Nouveau nom:
Into the Ride en liquidation. L'association a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 03.04.2024.
Inscription ou modification de personne(s):
Rossier, Emilien Bernard, de Saillon, à Fribourg, président du comité, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président du comité, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1005868089, Commercial Registry Office Valais, (621)
RGB PROJECT, à Fully, CHE-446.640.092, association (No. FOSC 229 du 24.11.2020, Publ. 1005030706).
Modification des statuts:
03.05.2021;
29.06.2021. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Goodchild, Michael, de Leytron, à Lausanne, membre du comité et caissier, avec signature collective à deux;
Rossier, Emilien, de Saillon, à Fully, président du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Aurore, de Isérables, à Bex, présidente du comité, avec signature individuelle;
Dorsaz, Mélanie, de Riddes, à Chamoson, membre et secrétaire du comité, avec signature individuelle [précédemment: membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux];
Crettenand, Célia, de Isérables, à Fully, membre du comité, caissière, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005626420, Commercial Registry Office Valais, (621)
FVS EVENT MANAGEMENT SA, à Martigny, CHE-113.753.546, société anonyme (No. FOSC 236 du 03.12.2020, Publ. 1005038750).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fellay, Luc, de Bagnes, à Champéry, vice-président, avec signature collective à deux;
Allaz, Didier, de Villars-le-Terroir, à Bursins, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Grichting, Pierre Alain, de Leukerbad, à Naters, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
May, Pascal, de Bagnes, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Pfefferlé, Morgane, de Sion, à Vionnaz, administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Rossier, Emilien, de Saillon, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.