Reports for Francesco Rossi-Simonelli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Francesco Rossi-Simonelli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4435893, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4170029, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4055525, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175463).
Statutenänderung:
02.02.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien- und Projektentwicklungen sowie die Finanzierung derselben. Sie bezweckt weiter den Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung und die Führung von jeder Art von Gastwirtschaftsgewerben. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In - uns Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsangiacomo, Gianluigi, von Balerna, in Rovio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.