Reports for Fanny Rossi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fanny Rossi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005348179, Commercial Registry Office Zurich, (20)
bloom Hörakustik AG, in Zürich, CHE-113.532.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864287).
Firma neu:
bloom Hörakustik AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossi, Fanny, französische Staatsangehörige, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vukovich, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Ralf, von Lommis, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004853888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Chestenbaum AG, in Zürich, CHE-113.532.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216697).
Statutenänderung:
03.03.2020.
Firma neu:
bloom Hörakustik AG.
Domizil neu:
Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, den Vertrieb und Reparaturen von Geräten und weiteren Hilfsmitteln zur Verbesserung der Hörfähigkeit sowie die Erbringung sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die zur Erreichung des obengenannten Zweckes notwendig oder nützlich sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen ähnlicher Art beteiligen, Tochtergesellschaften sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
5'840'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'840'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guss, Ursula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rickli, Josef August, von Eschenbach SG, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Ralf, von Lommis, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brandenberger Benz, Pascal, von Buch am Irchel, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Fanny, französische Staatsangehörige, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vukovich, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.