Reports for Ursula Rosenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ursula Rosenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5613462, Commercial Registry Office Aargau, (400)
S-R Service GmbH, in Muri AG, CH-400.4.019.215-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2004, S. 2, Publ. 2536604).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Domizil neu:
Bachstrasse 14, 5630 Muri AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenberger, Ursula, von Birmensdorf ZH, in Muri AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sachs, Hubert, von Beinwil (Freiamt), in Muri AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Commercial Registry Office Zug, (170)
TBI TOP BAU INFORMATIK AG, Sitz Zug, Erbringung von Informatik-Dienstleistungen für die Bauwirtschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2002, S. 16, Id. 398282).
Eingetragene Personen Geändert:
Peterhans, Karl, Heimat Fislisbach, in Fislisbach, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Achermann, Peter, Heimat Emmetten, in Gersau, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Rosenberger, Ursula, Heimat Birmensdorf ZH, in Muri AG, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
KIM Treuhand GmbH, in Muri AG, Haldenmatt 5, 5630 Muri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2002.
Zweck:
Führung von Buchhaltungen, Verwaltung von Liegenschaften, Erledigung von allgemeinen kaufmännischen Arbeiten für Dritte und Erbringung von Dienstleistungen aller Art;
kann sich an anderen Firmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Rosenberger, Ursula, von Birmensdorf ZH, in Muri AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Culkovski, Dominik, von Buchrain, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.