Reports for Eva Rosenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eva Rosenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2776501, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
ROMAKO, Rosenberger & Co, in Arosa, CHE-364.411.347, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1865223).
Statuten neu:
06.04.2016.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.04.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 71'137.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 50'137.92 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 21 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Romako Energie und Umwelt GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Energieberatung und -planung sowie die Bauüberwachung und das Baucontracting. Weiter bezweckt sie den Verkauf von Waren der Elektrotechnik, Heizungstechnik und sonstiger Energietechnik, insbesondere im Bereich von erneuerbaren, umweltverträglichen Energien wie Solarstrom. Ebenfalls gehört die Übernahme von Werksvertretungen, Handel und Verkauf von Waren aller Art, Internetverkauf sowie Vertrieb und Planung von Energiealternativen zu den Tätigkeiten der Gesellschaft;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Karl Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Castiel (Arosa), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Rosenberger, Eva, von Kilchberg ZH, in Castiel (Arosa), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne Stammanteil];
Koch, Natascha, von Müllheim, in Molinis (Arosa), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Publication number: 2182089, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
ees Swiss GmbH, in Arosa, CHE-442.509.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2171349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenberger, Eva, von Kilchberg ZH, in Castiel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift. Die Gesellschaft ist nun ohne Geschäftsführung und ohne vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz..
Publication number: 2136913, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
INTES Energietechnik, Mayer & Co, in Arosa, CHE-354.025.379, Arosastrasse 9, 7027 Castiel, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.05.2015.
Zweck:
Beratung, Handel und Vertrieb von Waren der Elektro-, Heizungs- und Energiebranche, Gründung von Niederlassungen im In- und Ausland.
Eingetragene Personen:
Mayer, Karl Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Castiel (Arosa), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Rosenberger, Eva, von Kilchberg ZH, in Castiel (Arosa), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.