Reports for Cédric Rosa
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Cédric Rosa
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004577870, Commercial Registry Office Berne, (36)
G.J. VON BURG AG, in Brügg, CHE-116.324.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosa, Cédric, von Romont FR, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrand, Sven, von Diemtigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6584912, Commercial Registry Office Berne, (36)
Semag Manufacture AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.005.335-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 4, Publ. 5757244).
Statutenänderung:
29.02.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den An- und Verkauf von Uhren, von Uhren-Fournituren sowie die Terminage. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 29.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luggen, Philipp, von Termen, in Täuffelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revisia AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Nydegger, Hans-Peter, von Guggisberg, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosa, Cédric, von Romont FR, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5937924, Commercial Registry Office Berne, (36)
G.J. VON BURG AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.049.289-3, Salzhausstrasse 5, 2503 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den An- und Verkauf von Uhren, Uhrwerken und Uhren-Fournituren sowie die Terminage. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Von Burg, George Josef 1946, von Bettlach, in Hong Kong (CN), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rosa, Cédric, von Romont FR, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Burg, George Josef 1972, von Bettlach, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Revisia AG (CH-073.3.000.358-8), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.