Reports for Michele Giovanni Maurizio Rondelli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Michele Giovanni Maurizio Rondelli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005102777, Commercial Registry Office Zurich, (20)
4Spaces GmbH, in Herrliberg, CHE-110.043.974, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, S.0, Publ. 3333751).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comiskey, Adam, irischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Comiskey, Mark, irischer Staatsangehöriger, in Freisen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rondelli, Michele, von Locarno, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1706727, Commercial Registry Office Zurich, (20)
4Spaces GmbH, in Herrliberg, CHE-110.043.974, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 26, Publ. 5754100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rondelli, Michele Giovanni Maurizio, von Locarno, in Herrliberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rondelli Stromsted, Daniela Barbara Lina, von Locarno, in Aarberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tommasi, Gaetano Maurizio, von Zollikon, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Comiskey, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
Stäfa (CHE-153.124.227).
Publication number: 5740672, Commercial Registry Office Zurich, (20)
4Spaces GmbH, in Zürich, CH-020.4.026.571-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, S. 29, Publ. 4868584).
Statutenänderung:
29.06.2010.
Sitz neu:
Herrliberg.
Domizil neu:
Forchstrasse 234, 8704 Herrliberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsagentur für die Abwicklung von Inneneinrichtungsprojekten. Weiter den Handel und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Bereich der Innenarchitektur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäumann, Christoph, von Tägertschi, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
van Maren, Warner Richard, von Winkel, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kneller-van Maren, Jacqueline, von Winkel, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rondelli, Michele Giovanni Maurizio, von Locarno, in Herrliberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rondelli Stromsted, Barbara Lina, von Locarno, in Aarberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.