Reports for Alessandro Roncacci
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alessandro Roncacci
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005788158, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 9881 vom 06.03.2023 Plastic Surgery Group AG, in Zürich, CHE-321.269.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781113).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roncacci, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Ronacci, Alessandro].
Publication number: HR02-1005702693, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PSG Holding AG, in Zürich, CHE-176.483.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632697).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christinat, Marc-André, von Vully-les-Lacs, in Jorat-Mézières, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ducrest, Carole Claudia, von Düdingen, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrausch, Ulf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roncacci, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tausch, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farhadi, Jian, von Balsthal, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005648038, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brust-Zentrum AG, in Zürich, CHE-373.127.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kwiecinski, Michal Jan, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roncacci, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.