Reports for Max Rombach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Rombach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3530253, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Contrag Consulting + Treuhand AG, in Gossau SG, CHE-102.103.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3358241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rombach, Max, von Kirchberg SG, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochreutener, Remo, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3247945, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ContrAG Consulting + Treuhand AG, in St. Gallen, CHE-102.103.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488697).
Statutenänderung:
05.12.2016.
Firma neu:
Contrag Consulting + Treuhand AG.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
Poststrasse 4, 9200 Gossau.
Weitere Adresse:
Büelstrasse 8a, 9030 Abtwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Monika, von Eschenbach SG, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochreutener, Remo, von Eggersriet, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Rombach, Max, von Kirchberg SG, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manser, Andreas, von Appenzell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3224849, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Uze Treuhand GmbH, in Oberuzwil, CHE-157.432.892, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rombach, Max, von Kirchberg SG, in Oberuzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tribelhorn-Linder, Caroline, von Walenstadt, in Oberuzwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].