Reports for Esther Romann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Esther Romann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5631842, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elpochem-Engineering AG, in Volketswil, CH-020.3.920.350-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009, S. 31, Publ. 4839876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romann, Esther, von Schleinikon, in Egg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romann, Hans Rudolf, von Schleinikon, in Egg, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2160520, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Poligrat-C AG (Poligrat-C SA) (Poligrat-C Ltd.), bisher in Freienbach, Anwendungstechnik mit Chemikalien für die Oberflächenbearbeitung von Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2001, S. 7408).
Gründungsstatuten:
04.09.1987.
Statutenänderung:
12.02.2004.
Firma neu:
Elpochem AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Elpochem SA) (Elpochem Ltd).
Sitz neu:
Maur.
Domizil neu:
Lohwisstrasse 48, 8123 Ebmatingen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich die Anwendungstechnik und den Handel mit Chemikalien für die Oberflächenbearbeitung von Metallen sowie die Verwertung von Patenten, Lizenzen und Verfahrensrechten auf diesem Sektor. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Zudem kann sie Grundstücke erwerben oder weiter veräussern. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romann, Esther, von Schleinikon, in Egg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romann, Hans Rudolf, von Schleinikon, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Romann, Jürg, von Schleinikon, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Alku-Treuhand AG, in Kloten, Revisionsstelle [wie bisher].
Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Poligrat-C AG (Poligrat-C SA) (Poligrat-C Ltd.), bisher in Thayngen, Anwendungstechnik und Handel mit Chemikalien für die Oberflächenbearbeitung von Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2000, S. 6716).
Gründungsstatuten:
04.09.1987.
Statutenänderung:
22.08.2001.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
bei G. Stäheli Treuhand-, und Revisionsbüro, Kirchstrasse 6, 8807 Freienbach.
Zweck:
Anwendungstechnik und Handel mit Chemikalien für dieOberflächenbearbeitung von Metallen sowie Verwertung von Patenten, Lizenzen und Verfahrensrechten auf diesem Sektor.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
LiberierungAktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romann, Hans Rudolf, von Schleinikon, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Romann, Jürg, von Schleinikon, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Romann, Esther, von Schleinikon, in Egg, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Alku-Treuhand AG, in Kloten, Revisionsstelle [wie bisher].