Reports for Ernst Rohrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Rohrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2995047, Commercial Registry Office Zug, (170)
Strongfield Marketing AG, in Zug, CHE-110.057.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636035).
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Ernst, von Buchs SG und Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1849171, Commercial Registry Office Zug, (170)
RND Advisory Services AG, in Zug, CHE-494.705.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1501059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dallafior, Dr. Roberto, von Greifensee, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nützi, Dr. Patrick, von Wolfwil, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohrer, Ernst, von Buchs SG und Kilchberg ZH, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1636035, Commercial Registry Office Zug, (170)
Strongfield Marketing AG, bisher in Küsnacht ZH, CHE-110.057.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 22, Publ. 5784344).
Gründungsstatuten:
03.04.2003.
Statutenänderung:
09.07.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o RND Advisory Services AG, Grabenstrasse 42, 6301 Zug.
Mitteilungen neu:
Sofern alle Aktionäre dem einberufenen Organ bekannt sind, erfolgt die Mitteilung mittels eingeschriebenen Brief, ansonsten durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisterhans, Urs, von Illnau-Effretikon und Volketswil, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Österle, Hertha, österreichische Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Ernst, von Buchs SG und Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.