Reports for Hansrudolf Rohrbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hansrudolf Rohrbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6704992, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Bolligen, Genossenschaft, in Bolligen, CH-035.5.012.799-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2008, S. 4, Publ. 4569184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrbach, Hansrudolf, von Rüeggisberg, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Kurt, von Bolligen, in Ferenberg bei Stettlen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Geristein (Bolligen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3891814, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rübenverlade- und Transportgenossenschaft Aare- und Gürbetal, in Wichtrach, CH-035.5.032.877-4, Gemeinsame Selbsthilfe das Verladen und Transportieren der Zuckerrüben aus dem Aare- und Gürbetal usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2004, S. 3, Publ. 2164376).
Firma neu:
Rübenverlade- und Transportgenossenschaft Aare- und Gürbetal in Liquidation.
Liquidationsdomizil neu:
c/o Beat Salvisberg, Bernstrasse 6, 3629 Kiesen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.03.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gosteli, Alfred, von Bolligen, in Ostermundigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ellenberger, Robert, von Landiswil, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bienz, Hans, von Rüderswil, in Vechigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lädrach, Hans, von Wichtrach, in Belp, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrbach, Hansrudolf, von Rüeggisberg, in Ostermundigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Alfred, von Rubigen, in Rubigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyssbrod, Andreas, von Biel BE, in Rubigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Beat, von Mühleberg, in Kiesen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2164376, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rübenverlade- und Transportgenossenschaft Aare- und Gürbetal, in Wichtrach, c/o LANDI Wichtrach und Umgebung, Seilereistrasse 22, 3114 Niederwichtrach, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.03.2003.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe das Verladen und Transportieren der Zuckerrüben aus dem Aare- und Gürbetal sowie den angrenzenden Regionen wirtschaftlich zu organisieren.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 100.--.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens drei fünf oder sieben Anteilscheine zu CHF 100.-- zu übernehmen, abhängig von der sog. 'Zuckerquote'.
Publikationsorgan:
SHAB.
Sachübernahme:
Die Genossenschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 27.03.2003 1 Rübenlade- und Reinigungsgerät ROPA, Typ L 8.200, Occasion, Chassis-Nr. 805111, zum Preis von CHF 50'000.-- .
Eingetragene Personen:
Gosteli, Alfred, von Bolligen, in Ostermundigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ellenberger, Robert, von Landiswil, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvisberg, Beat, von Mühleberg, in Kiesen, Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bienz, Hans, von Rüderswil, in Vechigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lädrach, Hans, von Wichtrach, in Belp, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrbach, Hansrudolf, von Rüeggisberg, in Ostermundigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Alfred, von Rubigen, in Rubigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyssbrod, Andreas, von Biel BE, in Rubigen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.