Reports for Kurt Rohner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Rohner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5107184, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bauernhof Falbringen, Stiftung für Landwirtschaft und Pädagogik, in Biel/Bienne, CH-073.7.003.804-4, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 05.02.2003, S. 3, Publ. 847258).
Weitere Adresse:
c/o Franziska Oberli, Dammweg 1, 2502 Biel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Kurt, von Schwellbrunn, in Biel BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Kurt, von Kölliken, in Meinisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Rudolf Dr. phil., von Zell ZH, in Biel BE, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Niklaus, von Uerkheim, in Hessigkofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohnenblust, Peter, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Bernhard, von Rüderswil, in Arlesheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wick Werder, Margrit Dr., von Zuzwil SG, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schudel, Katrin, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberli, Franziska, von Rüderswil und Triengen, in Biel/Bienne, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maeder-Treuhand, in Ittigen, Revisionsstelle.
Publication number: 4775960, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Carlos Maron GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.835-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2007, S. 21, Publ. 3778210).
Statutenänderung:
06.10.2008.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt den Einkauf und Verkauf von Textilien und Modeartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Kurt, von Schwellbrunn, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner Bräm, Martin, von Schwellbrunn, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 3778210, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Carlos Maron GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.835-2, Graue Gasse 11, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf und Verkauf von Textilien und Modeartikeln. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Rohner Bräm, Martin, von Schwellbrunn, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Rohner, Kurt, von Schwellbrunn, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.