Reports for Andreas Rogger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Rogger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005145178, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung Hund Schweiz, in Balsthal, CHE-247.059.674, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522493).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogger, Andreas, von Eich, in Nenzlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2127685, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG, in Bern, CHE-107.811.661, Verein (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, Publ. 6839176).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Persönliche Haftung der Mitglieder ausgeschlossen.].Organisation neu: [Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Verena, von Wallisellen und Küssnacht SZ, in Zollikofen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogger, Andreas, von Eich, in Nenzlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CTM Treuhand AG (CHE-111.969.472), in Bern, Revisionsstelle [bisher: CTM Treuhand AG].
Publication number: 7125630, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wellingtonia AG, in Basel, CH-270.3.005.527-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2005, S. 6, Publ. 2768392).
Statutenänderung:
15.03.2013. Mit Erklärung vom 15.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elliker Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle;
Bernath, André, von Thayngen, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogger, Andreas, von Eich, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arlesheim].