Reports for Volker Rofalski
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Volker Rofalski
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4443417, Commercial Registry Office Zug, (170)
Winify AG, in Cham, CHE-495.341.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015845).
Statutenänderung:
09.08.2018.
Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rofalski, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samek, Marco, von Rüegsau, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 2653081, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Sandpiper Digital Payments AG, in St. Gallen, CHE-113.501.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2509261).
Statutenänderung:
21.12.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitz-Riol, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenzel, Daniel Sebastian Carlo, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rofalski, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäuml, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Welsch, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Elmshorn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 1917489, Commercial Registry Office Zug, (170)
MUUME Group AG, in Cham, CHE-471.696.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1259253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rofalski, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sami, Peter, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Samek, Marco, von Rüegsau, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.