Reports for Jakob Ulrich Rösch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jakob Ulrich Rösch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005717628, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Alterswohnungen Melchnau, in Melchnau, CHE-113.077.337, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S.5, Publ. 5977908).
Statutenänderung:
24.03.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösch, Jakob, von Ersigen, in Melchnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ursula Katharina, von Rapperswil (BE), in Melchnau, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Peter Otto, von Uerkheim, in Melchnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Graber, Peter, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lucy, Manuel Pascal, von Bern, in Langenthal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Katharina, von Schangnau, in Melchnau, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimberg, Regula, von Rapperswil (BE), in Melchnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulli, Anita, von Reisiswil, in Melchnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005320834, Commercial Registry Office Berne, (36)
Altersheimverein Melchnau, in Melchnau, CHE-102.709.819, Verein (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösch, Jakob Ulrich, von Ersigen, in Melchnau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Heidi, von Neckertal, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Anna, von Melchnau, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Annemarie, von Langnau im Emmental, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wegmüller-Notter, Marie Therese, von Vechigen, in Busswil b. Melchnau (Busswil bei Melchnau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abt-Graber, Heidi, von Bünzen, in Melchnau, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fiechter-Jaeggi, Karin, von Altbüron, in Melchnau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffenegger, Peter, von Wyssachen, in Gondiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lucy, Manuel, von Bern, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Volger, Alexandra, von Oberrohrdorf, in Busswil b. Melchnau (Busswil bei Melchnau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wollmershäuser, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2276195, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung zur Förderung des landwirtschaftlichen Bildungswesens, in Brugg, CHE-110.389.616, Stiftung (SHAB Nr.225 vom 20.11.2013, Publ. 1190299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösch, Jakob, von Ersigen, in Melchnau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Martin, von Vechigen, in Oeschgen, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.