Reports for Andreas Rösch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Rösch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005356323, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz, in Luzern, CHE-116.195.714, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128165).
Urkundenänderung:
06.12.2021.
Name neu:
Fastenaktion, Katholisches Hilfswerk Schweiz. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner Rienzo, Stefania, von Küsnacht (ZH), in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luterbacher, Claudius, von Niederbuchsiten, in Gaiserwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dörnenburg, Matthias, von Sarnen, in Ebikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Miriam, von Kriens und Schlierbach, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Markus, von Luzern, in Basel, stellvertretender Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nilles, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister Meier, Margrit, von Basel, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rösch, Andreas, von Ersigen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004494079, Commercial Registry Office Zurich, (20)
nepomuk gmbh, in Zürich, CHE-112.826.013, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6311058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Entemann-Rösch, Ines Carolin Jane genannt Emely, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00;
Rösch, Andreas, von Ersigen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Laura, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00;
Eckardt, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Publication number: 2941161, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Plan International Schweiz, in Zürich, CHE-113.006.828, Verein (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösch, Andreas, von Ersigen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Markus, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Umathevan, Suba, von Ostermundigen, in Stettlen, mit Kollektivprokura zu zweien.